Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Schiele (ab 25.10.2017) (bis 29.09.2020) | 03.03.1978 | ||||
Stephan Schmidt (bis 02.10.2017) | 19.08.1976 | ||||
Interimstrainer | |||||
Michael Schiele (ab 02.10.2017) (bis 24.10.2017) | 03.03.1978 | ||||
Torwart | |||||
Maximilian Humpenöder (bis 30.06.2018) | 19.09.1998 | ||||
1 | Wolfgang Hesl (bis 30.06.2018) | 13.01.1986 | |||
21 | Patrick Drewes (bis 30.06.2019) | 04.02.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Maximilian Ahlschwede (bis 30.06.2018) | 10.02.1990 | |||
3 | Anthony Syhre (bis 31.01.2019) | 18.03.1995 | |||
4 | Jannis Nikolaou (bis 30.06.2018) | 31.07.1993 | |||
5 | Hendrik Hansen (bis 30.06.2019) | 04.11.1994 | |||
7 | Felix Müller (bis 30.06.2018) | 27.01.1993 | |||
15 | Franko Uzelac (bis 30.06.2018) | 05.11.1994 | |||
20 | Marvin Kleihs (bis 31.01.2018) | 19.03.1994 | |||
27 | Sebastian Schuppan (bis 05.07.2020) | 18.07.1986 | |||
29 | Sebastian Neumann (bis 30.06.2018) | 18.02.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Nico Wagner (bis 30.06.2018) | 10.05.1999 | ||||
6 | Kai Wagner (bis 06.02.2019) | 15.02.1997 | |||
8 | Emanuel Taffertshofer (bis 30.06.2018) | 24.02.1995 | |||
14 | Joannis Karsanidis (bis 30.06.2018) | 25.06.1993 | |||
16 | Dennis Mast (bis 30.06.2019) | 15.02.1992 | |||
18 | Simon Skarlatidis (bis 30.06.2018) | 06.06.1991 | |||
22 | Fabio Kaufmann (ab 25.01.2018) (bis 30.06.2018) | 08.09.1992 | |||
23 | Florian Kohls (bis 30.06.2019) | 03.04.1995 | |||
25 | Björn Jopek (bis 30.06.2018) | 24.08.1993 | |||
31 | Patrick Göbel (bis 30.06.2019) | 08.07.1993 | |||
37 | Onur Ünlücifci (bis 30.06.2019) | 24.04.1997 | |||
Sturm | |||||
Maximilian Breunig (bis 30.06.2018) | 14.08.2000 | ||||
9 | Dominic Baumann (bis 30.06.2021) | 24.04.1995 | |||
11 | Enis Bytyqi (bis 30.06.2019) | 18.02.1997 | |||
19 | Orhan Ademi (ab 08.08.2017) (bis 30.06.2019) | 28.10.1991 | |||
27 | Marco Königs (bis 30.06.2018) | 25.01.1990 | |||
33 | Elia Soriano (bis 31.07.2017) | 26.06.1989 | |||
verliehen | |||||
Marvin Kleihs (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 19.03.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 14.07.2017 17:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 01.09.2017 18:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |