Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tobias Cramer (bis 30.06.2018) | 10.09.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Niklas Neumann (bis 30.06.2018) | 05.07.1999 | |||
39 | Niklas Hartmann (bis 30.06.2022) | 09.12.1989 | |||
39 | Niklas Hartmann (bis 30.06.2021) | 09.12.1989 | |||
Abwehr | |||||
Michael Voss (bis 30.06.2020) | 14.10.1998 | ||||
3 | Steffen Friedrich (bis 30.06.2018) | 10.05.1994 | |||
4 | Tim Welker (bis 19.08.2017) | 08.09.1993 | |||
5 | Niklas Künzel (bis 30.06.2019) | 18.07.1996 | |||
13 | Sergej Schmik (bis 30.06.2018) | 27.11.1989 | |||
17 | Sascha Korb (bis 30.06.2018) | 18.06.1993 | |||
20 | Tim-Philipp Brandner (bis 30.06.2018) | 12.02.1991 | |||
26 | Cédric Mimbala (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 22.08.1986 | |||
32 | Nael Najjar | 23.06.1996 | |||
32 | Nael Najjar (bis 30.06.2023) | 23.06.1996 | |||
32 | Nael Najjar (bis 30.06.2021) | 23.06.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Cabrel Mendy (bis 30.06.2018) | 01.11.1995 | ||||
Arne Schütze (bis 30.06.2018) | 26.01.1998 | ||||
Maik Baumgarten (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 26.04.1993 | ||||
6 | Adrian Bravo Sanchez (bis 30.06.2021) | 28.10.1993 | |||
8 | Frederic Brill | 28.05.1992 | |||
14 | Brian Schwechel (bis 30.06.2022) | 19.07.1998 | |||
14 | Brian Schwechel (bis 30.06.2021) | 19.07.1998 | |||
15 | Sergej Evljuskin (bis 30.06.2021) | 04.01.1988 | |||
15 | Sergej Evljuskin (bis 30.06.2021) | 04.01.1988 | |||
16 | Steven Rakk (bis 30.06.2018) | 16.09.1998 | |||
25 | Marco Dawid (bis 30.06.2023) | 27.07.1994 | |||
25 | Marco Dawid (bis 30.06.2021) | 27.07.1994 | |||
29 | Laurin Unzicker (bis 30.06.2019) | 12.01.1998 | |||
30 | Jan Erik Leinhos (bis 30.06.2018) | 14.05.1997 | |||
Sturm | |||||
7 | Sebastian Schmeer (bis 30.06.2021) | 19.01.1987 | |||
9 | Sebastian Szimayer (bis 30.06.2018) | 15.05.1990 | |||
11 | Rolf Sattorov (bis 24.01.2018) | 20.05.1991 | |||
19 | Lucas Albrecht (bis 30.06.2018) | 09.01.1991 | |||
21 | Ingmar Merle (bis 30.06.2022) | 13.03.1990 | |||
23 | Admir Saric (bis 30.06.2018) | 29.10.1994 | |||
24 | David Lensch (bis 30.06.2018) | 02.01.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 08.08.2017 18:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |