Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Matthias Mink (bis 20.03.2019) | 31.07.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Frederic Löhe (bis 14.01.2019) | 12.08.1988 | |||
23 | Lukas Henkel (bis 30.06.2018) | 04.08.1999 | |||
27 | Julian Bibleka (bis 30.06.2019) | 04.05.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Timo Kunert (bis 30.06.2019) | 12.03.1987 | |||
4 | Nico Herzig (bis 30.06.2020) | 10.12.1983 | |||
5 | Saša Strujić (bis 30.06.2024) | 08.12.1991 | |||
20 | Florian Heister (bis 30.06.2019) | 02.03.1997 | |||
22 | Tim Welker (ab 19.08.2017) (bis 30.06.2019) | 08.09.1993 | |||
29 | Alexander Mißbach (bis 30.06.2018) | 05.09.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Tim Müller (bis 30.06.2019) | 04.08.1996 | ||||
Pierre Bellinghausen (ab 13.04.2018) (bis 30.06.2018) | 15.05.1988 | ||||
6 | Torge Bremer (bis 30.06.2018) | 06.09.1994 | |||
7 | Hüsni Tahiri (bis 30.06.2018) | 02.06.1983 | |||
8 | Dino Bisanović (bis 30.06.2020) | 13.03.1990 | |||
11 | Nikola Trkulja (bis 01.01.2020) | 22.06.1991 | |||
15 | Simon Kranitz (bis 30.06.2018) | 05.06.1996 | |||
17 | Sascha Marquet (bis 30.06.2021) | 07.11.1989 | |||
19 | Cem Felek (ab 26.01.2018) (bis 30.06.2018) | 12.05.1996 | |||
33 | Maurice Müller (bis 30.06.2019) | 12.08.1992 | |||
37 | Raffael Cvijetkovic (bis 13.01.2018) | 04.05.1998 | |||
Sturm | |||||
9 | Fatjon Celani (bis 30.06.2018) | 14.01.1992 | |||
10 | Fatih Candan (bis 30.06.2019) | 30.12.1989 | |||
18 | Shqipon Bektashi (bis 30.06.2018) | 14.09.1990 | |||
21 | Dennis Wegner (bis 30.06.2018) | 10.01.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 07.08.2017 18:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |