Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sascha Hildmann (ab 06.12.2018) (bis 16.09.2019) | 07.04.1972 | ||||
Michael Frontzeck (bis 01.12.2018) | 26.03.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jan-Ole Sievers (bis 30.06.2019) | 16.02.1995 | |||
13 | Wolfgang Hesl (bis 30.06.2019) | 13.01.1986 | |||
22 | Lennart Grill (bis 30.06.2019) | 25.01.1999 | |||
Abwehr | |||||
3 | Janek Sternberg (bis 31.01.2020) | 19.10.1992 | |||
4 | Özgür Özdemir (bis 30.06.2019) | 10.01.1995 | |||
5 | Kevin Kraus (bis 30.06.2023) | 12.08.1992 | |||
20 | Dominik Schad (bis 30.06.2023) | 04.03.1997 | |||
23 | Florian Dick (bis 05.07.2020) | 09.11.1984 | |||
28 | Lukas Gottwalt (bis 30.06.2021) | 16.09.1997 | |||
29 | Flavius Botiseriu (bis 26.01.2020) | 29.03.1999 | |||
35 | André Hainault (bis 30.06.2021) | 17.06.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
Anas Bakhat (ab 01.06.2019) (bis 30.06.2019) | 02.04.2000 | ||||
6 | Jan Löhmannsröben (bis 30.06.2019) | 21.04.1991 | |||
7 | Mads Albaek (bis 30.06.2019) | 14.01.1990 | |||
8 | Gino Fechner (bis 05.07.2020) | 05.09.1997 | |||
14 | Dylan Esmel (bis 30.06.2020) | 20.03.1998 | |||
16 | Theodor Bergmann (bis 04.08.2020) | 08.11.1996 | |||
21 | Hendrick Zuck (bis 30.06.2023) | 21.07.1990 | |||
25 | Carlo Sickinger (bis 30.06.2021) | 29.07.1997 | |||
27 | Mohamed Morabet (bis 27.01.2021) | 31.01.1998 | |||
Sturm | |||||
7 | Brandon Borrello (bis 22.07.2018) | 25.07.1995 | |||
9 | Timmy Thiele (bis 23.08.2020) | 31.07.1991 | |||
10 | Julius Biada (bis 30.06.2019) | 03.11.1992 | |||
11 | Florian Pick (bis 31.08.2020) | 08.09.1995 | |||
15 | Elias Huth (bis 30.06.2019) | 10.02.1997 | |||
17 | Christoph Hemlein (bis 05.07.2020) | 16.12.1990 | |||
24 | Christian Kühlwetter (bis 30.06.2020) | 21.04.1996 | |||
33 | Lukas Spalvis (bis 19.10.2021) | 27.07.1994 | |||
38 | Antonio Jonjic (ab 01.01.2019) (bis 04.10.2020) | 02.08.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 27.05.2019 18:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |