Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fuat Kilic (bis 30.06.2020) | 09.05.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Zeaiter (bis 30.06.2019) | 30.03.1995 | |||
22 | Leon Tigges (bis 30.06.2019) | 31.07.1998 | |||
22 | Akif Sahin (bis 17.08.2018) | 20.02.1996 | |||
25 | Niklas Jakusch (bis 30.06.2019) | 20.12.1989 | |||
Abwehr | |||||
Tjorben Uphoff (bis 30.06.2021) | 08.09.1994 | ||||
3 | Alexander Heinze (bis 30.06.2021) | 24.12.1993 | |||
4 | Mohamed Redjeb (bis 30.06.2019) | 12.08.1995 | |||
5 | Patrick Salata (bis 30.06.2020) | 21.02.1998 | |||
15 | Marco Müller (bis 30.06.2023) | 07.04.1994 | |||
16 | Steven Rakk (bis 30.06.2021) | 16.09.1998 | |||
17 | Matti Fiedler (bis 30.06.2021) | 27.12.1995 | |||
19 | Robin Garnier (bis 04.01.2021) | 13.05.1994 | |||
23 | Alan Stulin (bis 30.06.2019) | 05.06.1990 | |||
24 | Peter Hackenberg (bis 30.06.2022) | 06.02.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | David Pütz (bis 30.06.2020) | 26.01.1997 | |||
7 | Kai-David Bösing (bis 30.06.2020) | 07.03.1994 | |||
8 | Stipe Batarilo (ab 31.08.2018) (bis 30.06.2021) | 17.11.1993 | |||
8 | Ilias Azaouaghi (bis 30.08.2018) | 21.06.1996 | |||
10 | Mahmut Temür (bis 30.06.2019) | 08.10.1989 | |||
13 | Manuel Glowacz (bis 30.06.2020) | 29.09.1987 | |||
18 | Joshua Holtby (bis 10.01.2019) | 20.01.1996 | |||
20 | Blendi Idrizi (bis 30.06.2019) | 02.05.1998 | |||
21 | Sebastian Schmitt (bis 30.06.2021) | 07.07.1996 | |||
Sturm | |||||
Florian Rüter (ab 29.01.2019) (bis 30.06.2019) | 25.06.1990 | ||||
9 | Vincent Boesen (bis 29.01.2021) | 23.09.1998 | |||
11 | Marcel Kaiser (bis 30.06.2019) | 06.06.1991 | |||
27 | Marc Kleefisch (bis 31.12.2018) | 20.09.1999 | |||
28 | Dimitry Imbongo Boele (ab 17.08.2018) (bis 30.06.2019) | 28.03.1990 | |||
verliehen | |||||
Marc Kleefisch (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 20.09.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 15.10.2018 18:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |