Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Torsten Ziegner (bis 24.02.2020) | 09.11.1977 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kai Eisele (bis 30.06.2021) | 25.06.1995 | |||
32 | Tom Müller (bis 30.06.2021) | 27.11.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Tobias Schilk (bis 05.07.2020) | 24.03.1992 | |||
3 | Niklas Kastenhofer (bis 30.06.2022) | 08.01.1999 | |||
4 | Hendrik Starostzik (bis 08.03.2019) | 28.03.1991 | |||
15 | Niclas Fiedler (bis 30.06.2019) | 07.03.1998 | |||
17 | Erik Henschel (bis 05.07.2020) | 04.10.1996 | |||
19 | Fynn Arkenberg (bis 13.08.2019) | 04.03.1996 | |||
31 | Niklas Landgraf | 01.03.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Martin Ludwig (ab 01.01.2019) (bis 03.01.2019) | 16.10.1998 | ||||
5 | Moritz Heyer (bis 30.06.2019) | 04.04.1995 | |||
6 | Toni Lindenhahn (bis 30.06.2021) | 15.11.1990 | |||
7 | Bentley Baxter Bahn (bis 05.07.2020) | 28.08.1992 | |||
8 | Daniel Bohl (bis 31.01.2019) | 09.06.1994 | |||
9 | Pascal Sohm (bis 05.07.2020) | 02.11.1991 | |||
11 | Davud Tuma (bis 12.08.2019) | 16.05.1996 | |||
16 | Martin Ludwig (bis 31.12.2018) | 16.10.1998 | |||
21 | Jan Washausen (bis 05.07.2020) | 12.10.1988 | |||
22 | Marvin Ajani (bis 30.06.2019) | 04.10.1993 | |||
23 | Braydon Manu (bis 30.06.2019) | 28.03.1997 | |||
24 | Julian Guttau (bis 30.06.2022) | 29.10.1999 | |||
25 | Björn Jopek (bis 05.07.2020) | 24.08.1993 | |||
Sturm | |||||
10 | Mathias Fetsch (bis 07.09.2020) | 30.09.1988 | |||
20 | Maximilian Pronichev (ab 05.01.2019) (bis 30.06.2019) | 17.11.1997 | |||
26 | Sebastian Mai (bis 05.07.2020) | 10.12.1993 | |||
28 | Kilian Pagliuca (ab 31.08.2018) (bis 30.06.2019) | 02.09.1996 | |||
verliehen | |||||
Martin Ludwig (ab 03.01.2019) (bis 30.06.2019) | 16.10.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.07.2018 17:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.08.2018 16:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |