Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Fricke (ab 25.09.2018) (bis 30.06.2019) | |||||
Uwe Erkenbrecher (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 14.11.1954 | ||||
Giampiero Buonocore (bis 30.09.2018) | 30.09.1983 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marius Sauss (bis 30.06.2019) | 05.08.1992 | |||
30 | Max Herter (ab 13.01.2019) (bis 30.06.2019) | ||||
30 | Tobias Bremer (bis 31.12.2018) | 04.06.1995 | |||
Abwehr | |||||
3 | Luca Nazare-Vaz (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2020) | 31.08.2000 | |||
8 | Dennis Jungk (bis 30.06.2019) | 15.12.1994 | |||
14 | Noe Baba (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 08.08.1996 | |||
18 | Nils Bremer (bis 30.06.2019) | 12.11.1996 | |||
22 | Tyson Richter (bis 30.06.2019) | 18.08.2000 | |||
34 | Sulhattin Capli (bis 15.01.2019) | 03.07.1996 | |||
37 | Marcel Kohn (bis 30.06.2019) | 11.01.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Jan Ademeit (bis 30.06.2019) | 09.11.1988 | |||
5 | Niklas Eilbrecht (bis 30.06.2019) | 19.05.1993 | |||
6 | David Chamorro (bis 30.06.2019) | 07.02.1993 | |||
10 | Leon Henze (bis 30.06.2019) | 09.03.1992 | |||
13 | Jan Neuwirt (bis 31.12.2018) | 18.01.1998 | |||
15 | Rico Schlimpert (bis 30.06.2019) | 23.02.1988 | |||
17 | Alper Kara (ab 01.08.2018) (bis 30.06.2019) | 28.07.1998 | |||
19 | Elvir Zverotic (bis 30.06.2019) | 17.07.1989 | |||
20 | Rocco Tuccio (bis 30.06.2019) | 20.02.1995 | |||
21 | Semih Kurtoglu (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 07.03.1999 | |||
21 | Dennis Carusone (bis 31.12.2018) | 05.05.1991 | |||
23 | Gracjan Konieczny (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 05.01.1994 | |||
23 | Gracjan Konieczny (bis 30.08.2018) | 05.01.1994 | |||
55 | Ante Režić (bis 30.06.2019) | 04.06.1988 | |||
66 | Samuel Abifade (ab 02.01.2019) (bis 30.06.2019) | 17.09.1999 | |||
77 | Siim Tenno (bis 30.06.2019) | 04.08.1990 | |||
Sturm | |||||
7 | Andrea Rizzo (bis 30.06.2019) | 03.10.1993 | |||
9 | Timon Hallmann (bis 30.06.2019) | 27.05.1995 | |||
11 | Maurice Friehe (bis 31.12.2018) | 20.05.1998 | |||
13 | Dennis Gordzielik (ab 13.01.2019) (bis 30.06.2019) | 30.01.1996 | |||
14 | Rodi Celik (bis 30.08.2018) | 25.06.1998 | |||
29 | Simon Böhm (bis 30.06.2020) | ||||
34 | Ivan Buhac (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 15.12.1994 | |||
66 | Jan-Lukas Elling (bis 30.06.2019) | 06.04.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.07.2018 18:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |