Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ismail Atalan (ab 12.04.2019) (bis 25.02.2020) | 01.04.1980 | ||||
Nils Drube (ab 30.08.2018) (bis 30.06.2019) | 26.02.1978 | ||||
Matthias Maucksch (bis 24.08.2018) | 11.06.1969 | ||||
Interimstrainer | |||||
Andy Steinmann (ab 24.08.2018) (bis 31.12.2018) | 16.01.1985 | ||||
Klaus Bienemann (ab 24.08.2018) (bis 31.12.2018) | 19.12.1954 | ||||
Torwart | |||||
Norman Quindt (ab 12.07.2018) (bis 30.06.2019) | 02.11.1996 | ||||
Tobias Trautner (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 05.03.1995 | ||||
1 | Steve Kroll (bis 30.06.2019) | 07.05.1997 | |||
30 | Benedikt Fernandez (bis 30.06.2019) | 08.01.1985 | |||
33 | Yannick Zummack (bis 25.12.2019) | 26.03.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Michael Schulze (bis 30.06.2019) | 13.01.1989 | |||
4 | Kevin Pytlik (bis 30.06.2019) | 14.11.1997 | |||
5 | Matthias Rahn (bis 04.01.2020) | 17.05.1990 | |||
15 | Paterson Chato (ab 11.07.2018) (bis 30.06.2019) | 01.12.1996 | |||
16 | Adam Straith (bis 30.06.2019) | 11.09.1990 | |||
20 | Noah Plume (bis 31.01.2019) | 18.08.1996 | |||
21 | Dennis Engel (bis 30.06.2020) | 20.10.1995 | |||
21 | Thomas Blomeyer (ab 29.01.2019) (bis 30.06.2019) | 24.04.1996 | |||
23 | Alexander Langlitz (bis 30.06.2019) | 15.02.1991 | |||
25 | Jeron Al-Hazaimeh (bis 30.06.2020) | 13.02.1992 | |||
26 | Noah Awassi (bis 02.09.2019) | 10.03.1998 | |||
27 | Sascha Härtel (ab 24.01.2019) (bis 30.06.2019) | 09.03.1999 | |||
27 | Nico Neidhart (bis 03.01.2019) | 27.09.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Tim Wendel (bis 30.06.2019) | 12.01.1989 | |||
6 | Jonas Hofmann (bis 30.06.2019) | 07.02.1997 | |||
8 | Jules Reimerink (bis 30.06.2019) | 30.09.1989 | |||
14 | Marco Hober (bis 30.06.2019) | 09.09.1995 | |||
17 | Marcus Piossek (bis 31.01.2019) | 21.07.1989 | |||
19 | Sinan Karweina (bis 30.06.2019) | 29.03.1999 | |||
21 | Junior Ebot-Etchi (bis 25.01.2019) | 02.04.1996 | |||
22 | Lars Dietz (ab 31.08.2018) (bis 30.06.2019) | 07.01.1997 | |||
24 | Jaroslaw Lindner (bis 30.06.2019) | 28.06.1988 | |||
28 | Joshua Putze (bis 30.06.2019) | 02.12.1994 | |||
34 | Tino Schmidt (ab 06.07.2018) (bis 30.06.2019) | 02.10.1993 | |||
37 | Dennis Rosin (bis 31.01.2019) | 27.06.1996 | |||
Sturm | |||||
Justin Eilers (ab 24.01.2019) (bis 30.06.2019) | 13.06.1988 | ||||
9 | Mats Facklam (bis 30.06.2019) | 22.08.1996 | |||
9 | Toni Jovic (ab 24.01.2019) (bis 30.06.2019) | 02.09.1992 | |||
11 | Maximilian Oesterhelweg (bis 30.06.2019) | 21.07.1990 | |||
11 | Danny Breitfelder (bis 30.06.2019) | 19.02.1997 | |||
13 | Gerrit Wegkamp (ab 31.08.2018) (bis 30.06.2019) | 13.04.1993 | |||
18 | Aygün Yildirim (bis 31.01.2019) | 04.04.1995 | |||
29 | Felix Drinkuth (ab 24.01.2019) (bis 30.06.2019) | 20.10.1994 | |||
verliehen | |||||
Noah Plume (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 18.08.1996 | ||||
Aygün Yildirim (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 04.04.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.11.2018 18:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |