Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Neidhart (bis 05.07.2020) | 01.10.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jeroen Gies (bis 05.07.2020) | 23.01.1995 | |||
12 | Matthis Harsmann (bis 30.06.2023) | 04.10.1999 | |||
32 | Erik Domaschke (bis 30.06.2021) | 11.11.1985 | |||
Abwehr | |||||
Fabian Cordes (bis 30.06.2019) | 21.06.1998 | ||||
2 | Fabian Senninger (bis 30.06.2019) | 25.01.1996 | |||
3 | Janik Jesgarzewski (bis 30.06.2022) | 26.01.1994 | |||
5 | Jovan Vidovič (bis 30.06.2019) | 06.01.1989 | |||
6 | Marco Komenda (bis 05.07.2020) | 26.11.1996 | |||
7 | Hassan Amin (bis 05.07.2021) | 12.10.1991 | |||
7 | Giorgio Beltau (bis 30.06.2019) | 27.04.1998 | |||
15 | Markus Ballmert (bis 30.06.2023) | 27.11.1993 | |||
16 | Jannik Hoormann (bis 30.06.2019) | 15.02.1999 | |||
19 | Yannik Nuxoll (bis 30.06.2019) | 20.09.1997 | |||
22 | Steffen Puttkammer (bis 30.06.2024) | 30.09.1988 | |||
27 | David Vržogic (bis 05.07.2020) | 10.08.1989 | |||
31 | Marcel Gebers (bis 16.12.2019) | 05.06.1986 | |||
36 | Marc-Julian Püschel (bis 30.06.2019) | 03.01.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Devann Yao (bis 30.08.2018) | 05.04.1990 | ||||
4 | Julian von Haacke (ab 22.08.2018) (bis 30.06.2019) | 14.02.1994 | |||
8 | Thilo Leugers (bis 30.06.2023) | 09.01.1991 | |||
9 | Nico Granatowski (bis 30.06.2019) | 03.06.1991 | |||
10 | Martin Wagner (bis 30.06.2019) | 16.09.1986 | |||
11 | Marcus Piossek (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2021) | 21.07.1989 | |||
11 | Thorben Deters (bis 31.01.2019) | 20.08.1995 | |||
14 | Leon Demaj (bis 30.06.2019) | 28.11.1997 | |||
20 | Marius Kleinsorge (bis 05.07.2020) | 30.10.1995 | |||
25 | Patrick Posipal (bis 30.06.2019) | 03.03.1988 | |||
Sturm | |||||
Luca Sellere (bis 30.06.2019) | 08.09.1998 | ||||
17 | Max Kremer (bis 05.07.2020) | 21.06.1989 | |||
18 | René Guder (ab 22.01.2019) (bis 30.06.2022) | 06.09.1994 | |||
18 | Sven Goldschmidt (bis 30.06.2019) | 08.10.1999 | |||
23 | Luka Tankulic (bis 30.06.2019) | 21.06.1991 | |||
24 | Deniz Undav (bis 30.06.2019) | 19.07.1996 | |||
30 | Max Wegner (bis 31.01.2019) | 24.03.1989 | |||
33 | Nick Proschwitz (ab 19.10.2018) (bis 30.06.2019) | 28.11.1986 | |||
38 | Mirco Born (bis 30.06.2019) | 28.06.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 08.09.2018 15:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |