Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Thioune (bis 30.06.2020) | 21.07.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Nils Körber (bis 30.06.2020) | 13.11.1996 | |||
22 | Philipp Kühn (bis 30.06.2023) | 29.03.1992 | |||
38 | Marcel Zach (bis 30.06.2019) | 04.01.2000 | |||
Abwehr | |||||
3 | Furkan Zorba (bis 30.06.2019) | 25.02.1998 | |||
4 | Simon Haubrock (bis 30.06.2019) | 05.02.2000 | |||
5 | Konstantin Engel (bis 30.06.2021) | 27.07.1988 | |||
6 | Alexander Dercho (bis 30.06.2019) | 21.01.1987 | |||
7 | Bashkim Ajdini (bis 30.06.2021) | 10.12.1992 | |||
16 | Thomas Konrad (ab 24.01.2019) (bis 30.06.2020) | 05.11.1989 | |||
17 | Adam Sušac (bis 30.06.2021) | 20.05.1989 | |||
18 | Maurice Trapp (bis 31.08.2022) | 31.12.1991 | |||
25 | Felix Schiller (bis 30.01.2019) | 06.12.1989 | |||
27 | Felix Agu (bis 30.06.2020) | 27.09.1999 | |||
28 | Tim Möller (bis 30.06.2019) | 19.03.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Ulrich Taffertshofer (bis 30.06.2022) | 14.02.1992 | |||
9 | Marcos Álvarez (bis 30.06.2020) | 30.09.1991 | |||
10 | Anas Ouahim (bis 30.06.2020) | 23.09.1997 | |||
13 | Tim Danneberg (bis 30.06.2019) | 23.04.1986 | |||
23 | David Blacha (bis 30.06.2021) | 22.10.1990 | |||
26 | Sebastian Klaas (bis 30.06.2022) | 30.06.1998 | |||
29 | Kamer Krasniqi (bis 30.06.2019) | 11.01.1996 | |||
30 | Alexander Riemann (ab 31.08.2018) (bis 28.01.2020) | 12.04.1992 | |||
Sturm | |||||
2 | Manuel Farrona Pulido (bis 30.06.2020) | 01.05.1993 | |||
11 | Luca Pfeiffer (bis 30.06.2020) | 20.08.1996 | |||
14 | Etienne Amenyido (bis 30.06.2021) | 01.03.1998 | |||
14 | Ahmet Arslan (bis 08.08.2018) | 30.03.1994 | |||
19 | Steffen Tigges (bis 30.06.2019) | 31.07.1998 | |||
20 | Marc Heider (bis 30.06.2023) | 18.05.1986 | |||
33 | Benjamin Girth (ab 03.01.2019) (bis 30.06.2020) | 31.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 06.09.2018 19:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 12.10.2018 18:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |