Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiko Scholz (ab 01.01.2019) (bis 03.12.2019) | 07.01.1966 | ||||
Tino Berbig (ab 24.10.2018) (bis 31.12.2018) | 07.10.1980 | ||||
Volkan Uluc (bis 24.10.2018) | 01.01.1970 | ||||
Interimstrainer | |||||
Matthias Peßolat (ab 24.10.2018) (bis 31.12.2018) | 26.03.1985 | ||||
Torwart | |||||
1 | Josip Jokanovic (ab 29.08.2018) (bis 30.06.2019) | 25.07.1992 | |||
1 | Tino Berbig (bis 23.10.2018) | 07.10.1980 | |||
22 | Ruben Aulig (bis 30.06.2019) | 31.01.1997 | |||
30 | Jan Glinker (bis 30.06.2019) | 18.01.1984 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sebastian Heidinger (bis 09.01.2020) | 11.01.1986 | |||
3 | Florian Esdorf (bis 08.01.2020) | 21.02.1995 | |||
4 | Mounir Chaftar (bis 19.10.2019) | 29.01.1986 | |||
17 | Tim Häußler (bis 29.01.2019) | 21.07.1997 | |||
23 | Felix Müller (bis 30.06.2020) | 04.06.1997 | |||
26 | Vladimír Kováč (bis 30.06.2020) | 29.04.1991 | |||
31 | Christoph Göbel (bis 30.06.2020) | 23.03.1989 | |||
32 | Maurice Pluntke (bis 11.01.2020) | 23.01.1994 | |||
33 | Eric Schneider (bis 30.06.2019) | 12.10.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tobias Becker (bis 31.12.2019) | 30.04.1986 | |||
7 | Benjamin Kauffmann (bis 30.06.2019) | 14.07.1988 | |||
8 | Dino Medjedovic (bis 30.06.2020) | 13.06.1989 | |||
10 | Nils Pfingsten-Reddig (bis 30.06.2020) | 23.05.1982 | |||
14 | Lucas Scholl (bis 08.01.2020) | 05.07.1996 | |||
15 | Paul Kirchner (bis 30.06.2020) | 05.05.1999 | |||
16 | Leon Gümpel (bis 30.06.2021) | 20.07.1999 | |||
16 | Matthias Peßolat (bis 31.12.2018) | 26.03.1985 | |||
20 | Štěpán Koreš (ab 05.09.2018) (bis 30.06.2020) | 14.02.1989 | |||
29 | Robin Fluß (bis 30.06.2019) | 07.05.1996 | |||
39 | Mateo Andacic (bis 30.06.2020) | 16.11.1997 | |||
44 | Marcell Sobotta (bis 30.06.2019) | 07.02.1997 | |||
61 | Cihan Ucar (bis 08.01.2020) | 06.07.1994 | |||
Sturm | |||||
Ilyas Bircan (bis 31.12.2018) | 10.10.1999 | ||||
4 | Felix Schwerdt (bis 30.06.2020) | 23.02.1996 | |||
9 | Pierre Merkel (bis 30.06.2019) | 25.05.1989 | |||
11 | Joy-Lance Mickels (bis 30.06.2019) | 29.03.1994 | |||
13 | Oliver Genausch (bis 31.12.2019) | 01.06.1991 | |||
18 | Nils Pichinot (bis 30.06.2020) | 29.08.1989 | |||
24 | Florian Beil (bis 30.06.2020) | 19.01.1989 | |||
27 | Carsten Kammlott (bis 30.06.2020) | 28.02.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 18.07.2018 18:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |