Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Miroslav Jagatic | 16.07.1976 | ||||
Co-Trainer | |||||
Christian Sobottka (bis 30.06.2022) | 28.07.1981 | ||||
Torwart | |||||
1 | Benjamin Bellot (bis 30.06.2022) | 30.07.1990 | |||
31 | Julien Latendresse-Levesque (bis 30.06.2021) | 27.02.1991 | |||
Abwehr | |||||
3 | Stefan Karau (bis 30.06.2022) | 09.02.1986 | |||
4 | Manuel Wajer (bis 30.06.2022) | 27.12.1994 | |||
5 | Björn Nikolajewski (bis 30.06.2021) | 29.11.2000 | |||
15 | Sebastian Berg (bis 30.06.2020) | 11.12.1990 | |||
23 | Burim Halili (ab 31.01.2020) (bis 30.06.2020) | 28.04.1998 | |||
26 | Benjamin Boltze (bis 30.06.2022) | 24.06.1986 | |||
36 | Denny Krahl (bis 30.06.2021) | 11.05.1991 | |||
97 | Pascal Bekker (ab 13.07.2019) (bis 30.06.2020) | 28.02.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Andy Wendschuch (bis 30.06.2022) | 11.04.1988 | |||
7 | Alexander Bury (bis 30.06.2022) | 22.11.1991 | |||
8 | Leo Felgenträger (bis 30.06.2020) | 27.10.1999 | |||
9 | Morgan Faßbender (bis 30.06.2021) | 18.10.1998 | |||
10 | Daniel Heinze (bis 30.06.2020) | 17.10.1987 | |||
11 | Marc Böttger (bis 30.06.2020) | 26.04.1994 | |||
12 | Florian Kirstein (bis 30.06.2020) | 03.08.1995 | |||
13 | Benjamin Schmidt (bis 30.06.2022) | 14.01.1990 | |||
18 | Phillipp Wendt (bis 30.06.2022) | 28.02.1997 | |||
22 | Valentino Schubert (ab 12.07.2019) (bis 30.06.2020) | 29.05.2000 | |||
29 | Raffael Cvijetkovic (bis 30.06.2020) | 04.05.1998 | |||
Sturm | |||||
9 | Elvir Ibisevic (bis 31.12.2019) | 10.02.1998 | |||
17 | Tomas Petracek (bis 30.06.2021) | 17.08.1993 | |||
19 | Max Keßler (bis 30.06.2023) | 20.01.1999 | |||
21 | Tommy Kind (bis 30.06.2020) | 08.07.1989 | |||
27 | Florian Schmidt (bis 30.06.2021) | 04.03.1990 | |||
77 | Kai Druschky (bis 30.06.2020) | 19.04.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.09.2019 20:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |