Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Mike Terranova (bis 30.06.2020) | 17.11.1976 | ||||
Torwart | |||||
1 | Justin Heekeren (bis 30.06.2022) | 27.11.2000 | |||
1 | Patrick Bade (bis 30.06.2020) | 10.01.1997 | |||
31 | Daniel Davari (bis 30.06.2020) | 06.01.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Julijan Popovic (bis 30.06.2021) | 15.06.1999 | |||
3 | Felix Herzenbruch (ab 02.09.2019) (bis 30.06.2020) | 08.08.1992 | |||
4 | Jerome Propheter (bis 30.06.2023) | 04.06.1990 | |||
5 | Tim Stappmann (bis 30.06.2022) | 17.07.1999 | |||
14 | Nico Klaß (bis 30.06.2020) | 03.04.1997 | |||
17 | Tim Hermes (bis 30.06.2020) | 08.06.1991 | |||
21 | Philipp Eggersglüß (bis 30.06.2020) | 28.04.1995 | |||
27 | Jeffrey Obst (ab 01.01.2020) (bis 30.06.2022) | 25.11.1993 | |||
30 | Jannik Löhden (bis 30.06.2020) | 16.07.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Christian März (bis 30.06.2020) | 05.07.1994 | |||
8 | Bastian Müller (ab 23.08.2019) (bis 30.06.2021) | 31.07.1991 | |||
13 | Dominik Reinert (bis 30.06.2021) | 13.10.1991 | |||
15 | Maik Odenthal (bis 30.06.2022) | 07.11.1992 | |||
16 | Rinor Rexha (bis 30.06.2020) | 19.05.1999 | |||
18 | Ahmet-Malik Uzun (bis 31.12.2019) | 19.10.1999 | |||
26 | Alexander Scheelen (bis 30.06.2021) | 25.06.1987 | |||
28 | Kofi Twumasi (ab 01.08.2019) (bis 30.06.2021) | 30.08.1996 | |||
Sturm | |||||
7 | Shaibou Oubeyapwa (bis 30.06.2020) | 27.03.1993 | |||
9 | Philipp Gödde (bis 30.06.2020) | 05.06.1994 | |||
10 | Giuseppe Pisano (bis 30.06.2020) | 26.04.1988 | |||
11 | Cihan Özkara (bis 30.06.2020) | 14.07.1991 | |||
19 | Raphael Steinmetz (bis 30.06.2021) | 28.07.1994 | |||
20 | Tarik Kurt (bis 30.06.2020) | 22.02.1998 | |||
23 | Vincent-Louis Stenzel (bis 30.06.2020) | 13.10.1996 | |||
24 | Francis Ubabuike (bis 30.06.2020) | 17.11.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 07.07.2019 18:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |