Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Santelli (ab 10.02.2022) (bis 30.06.2022) | 26.05.1968 | ||||
Danny Schwarz (ab 13.10.2021) (bis 10.02.2022) | 11.05.1975 | ||||
Torsten Ziegner (bis 04.10.2021) | 09.11.1977 | ||||
Interimstrainer | |||||
Sebastian Neumann (ab 04.10.2021) (bis 31.12.2021) | 18.02.1991 | ||||
Dieter Wirsching (ab 04.10.2021) (bis 12.10.2021) | 14.03.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Philipp Eckart (bis 30.06.2022) | 11.11.1989 | ||||
Torwart | |||||
1 | Hendrik Bonmann (bis 30.06.2022) | 22.01.1994 | |||
24 | Marc Richter (bis 30.06.2022) | 31.12.1999 | |||
27 | Vincent Friedsam (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 13.05.2002 | |||
33 | Maximilian Hintermeier (bis 30.06.2023) | 03.07.2003 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dennis Waidner (bis 30.06.2022) | 08.02.2001 | |||
4 | Lars Dietz (bis 30.06.2022) | 07.01.1997 | |||
5 | Leon Schneider (bis 30.06.2022) | 19.06.2000 | |||
6 | Tobias Kraulich (bis 30.06.2022) | 24.03.1999 | |||
16 | Peter Kurzweg (ab 17.01.2022) (bis 30.06.2023) | 10.02.1994 | |||
26 | Alexander Lungwitz (bis 30.06.2022) | 04.08.2000 | |||
32 | Christian Strohdiek (bis 30.06.2022) | 22.01.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Tizian Hümmer (bis 30.06.2022) | 16.05.2003 | ||||
3 | Niklas Hoffmann (bis 30.06.2022) | 09.04.1997 | |||
7 | Mirnes Pepić (ab 27.08.2021) (bis 30.06.2022) | 19.12.1995 | |||
7 | Mitja Lotrič (bis 26.07.2021) | 03.09.1994 | |||
14 | Louis Breunig (bis 30.06.2022) | 14.11.2003 | |||
20 | Fanol Perdedaj (bis 30.06.2022) | 16.07.1991 | |||
22 | Daniel Hägele | 23.02.1989 | |||
25 | Dominik Meisel | 29.06.1999 | |||
27 | Nzuzi Toko (bis 30.06.2022) | 20.12.1990 | |||
29 | David Kopacz (bis 30.06.2022) | 29.05.1999 | |||
34 | Marvin Stefaniak (ab 17.01.2022) (bis 30.06.2022) | 03.02.1995 | |||
36 | Andre Leipold (ab 01.02.2022) (bis 30.06.2023) | 12.11.2001 | |||
38 | Robert Herrmann (bis 30.06.2022) | 10.08.1993 | |||
Sturm | |||||
8 | Vladimir Nikolow (bis 30.06.2023) | 07.02.2001 | |||
9 | Marvin Pourié (ab 22.07.2021) (bis 30.06.2022) | 08.01.1991 | |||
10 | Maximilian Breunig (bis 30.06.2023) | 14.08.2000 | |||
11 | Saliou Sané (bis 30.06.2022) | 19.07.1992 | |||
17 | Dildar Atmaca (bis 30.06.2022) | 17.10.2002 | |||
19 | Marco Hausjell (ab 04.01.2022) (bis 30.06.2023) | 06.06.1999 | |||
37 | Ryan Adigo (bis 30.06.2022) | 15.04.2001 | |||
39 | André Becker (ab 22.01.2022) (bis 30.06.2022) | 26.07.1996 | |||
verliehen | |||||
Niklas Schories (ab 01.09.2021) (bis 30.06.2022) | 23.06.2002 | ||||
Mitja Lotrič (ab 26.07.2021) (bis 30.06.2022) | 03.09.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 09.07.2021 16:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.07.2021 17:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |