Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Christian Biebl (bis 30.06.2024) | 30.01.1972 | ||||
Trainer | |||||
Matthias Born | 09.03.1972 | ||||
Matthias Born (bis 30.06.2023) | 09.03.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Paul Lawall (bis 30.06.2023) | 26.11.1997 | |||
30 | Luis Idjakovic (bis 30.06.2023) | 12.02.2002 | |||
33 | Mario Schragl (bis 30.06.2023) | 31.01.1999 | |||
Abwehr | |||||
Max Schmitten (bis 30.06.2023) | 24.05.2002 | ||||
2 | Maik Goß (bis 30.06.2023) | 28.01.1999 | |||
5 | Roman Hauk (bis 30.06.2023) | 15.04.1999 | |||
13 | Emilian Lässig (bis 30.06.2023) | 30.11.1999 | |||
16 | Neal Gibs (ab 16.08.2022) (bis 30.06.2023) | 01.01.2002 | |||
22 | Laurin Stich (bis 30.06.2023) | 20.12.2000 | |||
26 | Christoph Becker (bis 30.06.2023) | 05.08.1994 | |||
27 | Maximilian Müller (bis 30.06.2023) | 16.05.1994 | |||
28 | Marlon Dinger (bis 30.06.2023) | 16.06.2001 | |||
29 | Mert Yörükoglu (bis 30.06.2023) | 20.03.2000 | |||
32 | Mario Müller (bis 30.06.2023) | 16.01.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Tim Fahrenholz (bis 30.06.2023) | 22.03.1994 | |||
8 | Morris Nag (bis 30.06.2023) | 19.01.1996 | |||
10 | Maximilian Waack (bis 30.06.2023) | 12.01.1996 | |||
11 | Birkan Celik (bis 30.06.2023) | 10.04.2002 | |||
14 | Kevin Krüger (bis 30.06.2023) | 27.10.2002 | |||
17 | Theodoros Politakis (bis 30.06.2023) | 16.04.1998 | |||
23 | Max Hauswirth (bis 30.06.2023) | 10.09.2003 | |||
24 | Eric Onos (bis 30.06.2023) | 27.10.2003 | |||
25 | Nico Hillenbrand (bis 30.06.2023) | 25.05.1987 | |||
28 | Boubacar Barry (ab 01.03.2023) (bis 30.06.2023) | 15.04.1996 | |||
31 | Maximilian Fesser (bis 30.06.2023) | 10.10.2001 | |||
38 | Arion Erbe (bis 30.06.2023) | 25.06.2001 | |||
Sturm | |||||
9 | Marcel Carl (bis 30.06.2023) | 10.07.1993 | |||
14 | Henry Jon Crosthwaite (bis 30.06.2023) | 14.10.2002 | |||
18 | Tilmann Jahn (bis 30.06.2023) | 30.08.1999 | |||
19 | Niklas Antlitz (bis 30.06.2023) | 31.08.1999 | |||
20 | Jean Patrice Kabuya (bis 30.06.2023) | 07.01.2000 | |||
38 | Turan Calhanoglu (bis 30.06.2023) | 26.09.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.07.2022 17:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.07.2022 18:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |