Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karel Geraerts (ab 09.10.2023) | 05.01.1982 | ||||
Matthias Kreutzer (ab 27.09.2023) (bis 08.10.2023) | 23.12.1982 | ||||
Thomas Reis (bis 27.09.2023) | 04.10.1973 | ||||
Torwart | |||||
Marius Müller (bis 30.06.2024) | 12.07.1993 | ||||
1 | Ralf Fährmann (bis 30.06.2024) | 27.09.1988 | |||
28 | Justin Heekeren (bis 24.01.2024) | 27.11.2000 | |||
34 | Michael Langer (bis 30.06.2024) | 06.01.1985 | |||
Abwehr | |||||
Timo Baumgartl (bis 29.08.2024) | 04.03.1996 | ||||
Dries Wouters (bis 30.06.2024) | 28.01.1997 | ||||
Steven van der Sloot (bis 30.06.2024) | 06.07.2002 | ||||
Brandon Soppy (ab 31.01.2024) (bis 30.06.2024) | 21.02.2002 | ||||
Joey Müller (bis 30.01.2024) | 30.08.2000 | ||||
2 | Thomas Ouwejan (bis 30.06.2024) | 30.09.1996 | |||
3 | Leo Greiml (bis 30.06.2024) | 03.07.2001 | |||
5 | Derry Murkin (ab 30.08.2023) | 27.07.1999 | |||
22 | Ibrahima Cissé | 15.02.2001 | |||
26 | Tomáš Kalas (ab 26.08.2023) | 15.05.1993 | |||
27 | Cedric Brunner (bis 30.06.2024) | 17.02.1994 | |||
27 | Reinhold Ranftl (bis 30.06.2024) | 24.01.1992 | |||
35 | Marcin Kamiński | 15.01.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Paul Seguin | 29.03.1995 | ||||
Henning Matriciani (bis 26.08.2024) | 14.03.2000 | ||||
Forzan Assan Ouedraogo (bis 30.06.2024) | 09.05.2006 | ||||
Lino Tempelmann (bis 30.06.2024) | 02.02.1999 | ||||
Darko Churlinov (ab 23.01.2024) (bis 30.06.2024) | 11.07.2000 | ||||
6 | Ron Schallenberg | 06.10.1998 | |||
8 | Danny Latza (bis 30.06.2024) | 07.12.1989 | |||
18 | Blendi Idrizi (bis 30.06.2024) | 02.05.1998 | |||
21 | Niklas Tauer (bis 31.12.2023) | 17.02.2001 | |||
24 | Dominick Drexler | 26.05.1990 | |||
29 | Tobias Mohr | 24.08.1995 | |||
38 | Soichiro Kozuki (bis 30.01.2024) | 22.12.2000 | |||
45 | Jimmy Kaparos (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 25.12.2001 | |||
Sturm | |||||
Sebastian Polter | 01.04.1991 | ||||
Keke Maximilian Topp (bis 30.06.2024) | 25.03.2004 | ||||
Simon Terodde (bis 30.06.2024) | 02.03.1988 | ||||
Niklas Castelle (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 27.08.2002 | ||||
Yusuf Kabadayi (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 02.02.2004 | ||||
Nelson Amadin (bis 23.06.2024) | 31.10.2000 | ||||
10 | Bryan Lasme (bis 30.06.2024) | 14.11.1998 | |||
19 | Kenan Karaman | 05.03.1994 | |||
verliehen | |||||
Mehmet Can Aydin (bis 30.07.2024) | 09.02.2002 | ||||
Justin Heekeren (ab 24.01.2024) (bis 30.06.2024) | 27.11.2000 | ||||
Soichiro Kozuki (ab 30.01.2024) (bis 30.06.2024) | 22.12.2000 | ||||
Sebastian Polter (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 01.04.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.01.2024 16:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |