Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Assistenztrainer | |||||
Zlatan Bajramović (bis 30.06.2024) | 12.08.1979 | ||||
Trainer | |||||
Christian Eichner | 24.11.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kai Eisele (bis 30.06.2024) | 25.06.1995 | |||
23 | Patrick Drewes (bis 30.06.2024) | 04.02.1993 | |||
29 | Max Weiß (bis 30.06.2024) | 15.06.2004 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sebastian Jung | 22.06.1990 | |||
2 | Sebastian Jung (bis 30.06.2024) | 22.06.1990 | |||
4 | Marcel Beifus | 27.10.2002 | |||
5 | Daniel O'Shaughnessy (bis 30.06.2024) | 14.09.1994 | |||
16 | Philip Heise (bis 30.06.2024) | 20.06.1991 | |||
17 | Nicolai Rapp (ab 23.01.2024) | 13.12.1996 | |||
20 | David Herold (bis 30.06.2024) | 20.02.2003 | |||
21 | Marco Thiede (bis 30.06.2024) | 20.05.1992 | |||
22 | Christoph Kobald | 18.08.1997 | |||
28 | Marcel Franke | 05.04.1993 | |||
Feldspieler | |||||
19 | Louey Ben Farhat (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 19.07.2006 | |||
37 | Luis Dettling (bis 30.06.2024) | 02.01.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Daniel Brosinski (bis 30.06.2024) | 17.07.1988 | ||||
6 | Leon Jensen | 19.05.1997 | |||
8 | Jérôme Gondorf (bis 30.06.2024) | 26.06.1988 | |||
10 | Marvin Wanitzek | 07.05.1993 | |||
13 | Lars Stindl (bis 30.06.2024) | 26.08.1988 | |||
15 | Dzenis Burnic (ab 17.07.2023) (bis 30.06.2024) | 22.05.1998 | |||
26 | Paul Nebel (bis 30.06.2024) | 10.10.2002 | |||
27 | Ali-Eren Ersungur (ab 01.01.2024) | 22.11.2005 | |||
32 | Robin Bormuth | 19.09.1995 | |||
34 | Mateo Kritzer (ab 01.01.2024) | 07.03.2006 | |||
36 | Rafael Pinto Pedrosa (ab 01.04.2024) | ||||
39 | Efe Kaan Sihlaroglu | 08.07.2005 | |||
Sturm | |||||
Dominik Kother (bis 30.06.2024) | 16.03.2000 | ||||
Kelvin Arase (bis 11.08.2023) | 15.01.1999 | ||||
9 | Malik Batmaz (bis 30.06.2024) | 17.03.2000 | |||
9 | Igor Matanovic (ab 17.08.2023) (bis 30.06.2024) | 31.03.2003 | |||
19 | Budu Zivzivadze (bis 30.06.2024) | 10.03.1994 | |||
24 | Fabian Schleusener | 24.10.1991 | |||
27 | Stefano Marino (bis 01.09.2023) | 12.03.2004 | |||
31 | Tim Rossmann (bis 30.06.2024) | 11.11.2003 | |||
verliehen | |||||
Stefano Marino (ab 01.09.2023) (bis 30.06.2024) | 12.03.2004 | ||||
30 | Eren Öztürk | 29.06.2004 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 07.09.2023 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |