Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Mike Terranova (ab 06.02.2024) (bis 30.06.2024) | 17.11.1976 | ||||
Jörn Nowak (bis 05.02.2024) | 25.04.1986 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Davari | 06.01.1988 | |||
22 | Kevin Kratzsch | 09.07.2002 | |||
36 | Robin Benz | 07.11.1995 | |||
Abwehr | |||||
Baran Seker (bis 30.06.2024) | 02.01.2005 | ||||
2 | Moritz Montag (bis 30.06.2024) | 27.03.1998 | |||
3 | Pierre Fassnacht | 26.01.1996 | |||
4 | Tim Stappmann (bis 30.06.2024) | 17.07.1999 | |||
13 | Kerem Yalcin | 02.12.2004 | |||
14 | Nico Klaß | 03.04.1997 | |||
19 | Dominik Burghard | 09.03.2004 | |||
25 | Tanju Öztürk | 26.07.1989 | |||
27 | Cottrell Ezekwem | 13.05.1999 | |||
28 | Tobias Boche (bis 30.06.2024) | 09.08.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Ozan Hot (ab 04.11.2023) (bis 30.06.2024) | 09.05.2005 | ||||
Timo Böhm (ab 21.03.2024) (bis 30.06.2024) | 14.04.2005 | ||||
5 | Christian März (bis 30.06.2024) | 05.07.1994 | |||
6 | Fabian Holthaus (bis 30.06.2024) | 17.01.1995 | |||
8 | Matona-Glody Ngyombo | 14.02.1998 | |||
10 | Moritz Stoppelkamp | 11.12.1986 | |||
15 | Edin Hadzibajramovic (ab 01.11.2023) | 29.07.2005 | |||
17 | Phil Sieben (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 20.06.1999 | |||
20 | Rinor Rexha (bis 30.06.2024) | 19.05.1999 | |||
29 | Michel Niemeyer | 19.11.1995 | |||
38 | Oğuzhan Kefkir (bis 30.06.2024) | 27.08.1991 | |||
Sturm | |||||
7 | Marius Kleinsorge (bis 30.06.2024) | 30.10.1995 | |||
9 | Sebastian Mai (bis 30.06.2024) | 08.11.2000 | |||
11 | Sven Kreyer (bis 30.06.2024) | 14.05.1991 | |||
17 | Manfredas Ruzgis (bis 30.06.2024) | 05.01.1997 | |||
18 | Denis Donkor | 20.12.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.07.2023 18:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |