Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fuat Kilic | 09.05.1973 | ||||
Benjamin Duda (bis 30.06.2024) | 26.05.1988 | ||||
Frank Löning (bis 12.03.2024) | 28.08.1981 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jhonny Peitzmeier | 04.11.2000 | |||
49 | Sebastian Mielitz (bis 30.06.2024) | 18.07.1989 | |||
Abwehr | |||||
Ben Ostermann (bis 30.06.2024) | 24.02.2005 | ||||
3 | Marcel Appiah (bis 30.06.2024) | 26.03.1988 | |||
4 | Leon Deichmann | 24.02.1997 | |||
5 | Anouar Adam (ab 01.01.2024) | 09.02.1999 | |||
5 | Fabian Herbst (bis 30.06.2024) | 21.05.2000 | |||
17 | Patrick Möschl | 06.03.1993 | |||
20 | Marc Schröder | 08.12.2001 | |||
31 | Justin Plautz (bis 30.06.2024) | 09.04.1999 | |||
44 | Nico Knystock | 19.10.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Louis Hajdinaj (bis 30.06.2024) | 11.08.2005 | ||||
6 | Christopher Buchtmann (bis 30.06.2024) | 25.04.1992 | |||
7 | Rafael Brand (bis 30.06.2024) | 09.09.1994 | |||
10 | Kamer Krasniqi (bis 30.06.2024) | 11.01.1996 | |||
12 | Linus Schäfer (bis 30.06.2024) | 06.06.2003 | |||
14 | Ole Käuper (bis 30.06.2024) | 09.01.1997 | |||
18 | Pascal Richter | 10.10.1996 | |||
22 | Elijah Müller (bis 30.06.2024) | 01.02.2004 | |||
26 | Noah Plume (ab 01.09.2023) (bis 30.06.2024) | 18.08.1996 | |||
42 | Connor Fabien Rohra (ab 01.03.2024) (bis 30.06.2024) | 26.06.2005 | |||
Sturm | |||||
Phil Sarrasch (bis 30.06.2024) | 02.01.2001 | ||||
8 | Drilon Demaj (bis 30.06.2024) | 27.12.2000 | |||
9 | Max Wegner (bis 30.06.2024) | 24.03.1989 | |||
11 | Aurel Loubongo-M'Boungou | 19.06.2001 | |||
19 | Tom Gaida | 03.11.2004 | |||
24 | Markus Ziereis | 26.08.1992 | |||
27 | Elsamed Ramaj (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 26.04.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 16.07.2023 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |