Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiko Butscher (ab 09.04.2024) (bis 30.06.2024) | 28.07.1980 | ||||
Thomas Letsch (bis 08.04.2024) | 26.08.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Manuel Riemann (bis 30.06.2024) | 09.09.1988 | |||
16 | Andreas Luthe (ab 30.01.2024) (bis 30.06.2024) | 10.03.1987 | |||
21 | Michael Esser (bis 30.06.2024) | 22.11.1987 | |||
23 | Niclas Thiede (bis 30.06.2024) | 14.04.1999 | |||
Abwehr | |||||
Niko Bozickovic (bis 30.08.2023) | 07.07.2005 | ||||
2 | Cristian Gamboa | 24.10.1989 | |||
3 | Danilo Soares (bis 30.06.2024) | 29.10.1991 | |||
4 | Erhan Masovic | 22.11.1998 | |||
5 | Bernardo | 14.05.1995 | |||
14 | Tim Oermann | 06.10.2003 | |||
15 | Felix Passlack | 29.05.1998 | |||
18 | Jordi Osei-Tutu (bis 30.12.2023) | 02.10.1998 | |||
20 | Ivan Ordets | 08.07.1992 | |||
30 | Moritz Römling (bis 30.06.2024) | 30.04.2001 | |||
31 | Keven Schlotterbeck (ab 22.08.2023) (bis 30.06.2024) | 28.04.1997 | |||
32 | Maximilian Wittek | 21.08.1995 | |||
41 | Noah Loosli | 23.01.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Patrick Osterhage (bis 30.06.2024) | 01.02.2000 | |||
7 | Kevin Stöger (bis 30.06.2024) | 27.08.1993 | |||
8 | Anthony Losilla | 10.03.1986 | |||
10 | Philipp Förster (bis 30.06.2024) | 04.02.1995 | |||
13 | Lukas Daschner (bis 30.06.2024) | 01.10.1998 | |||
17 | Agon Elezi (ab 31.01.2024) | 01.03.2001 | |||
19 | Matúš Bero | 06.09.1995 | |||
22 | Christopher Antwi-Adjei (bis 30.06.2024) | 07.02.1994 | |||
24 | Mats Pannewig (bis 31.01.2024) | 28.10.2004 | |||
27 | Moritz-Broni Kwarteng (bis 30.06.2024) | 24.04.1998 | |||
Sturm | |||||
Lys Mousset (bis 09.01.2024) | 08.02.1996 | ||||
9 | Goncalo Paciencia (ab 01.09.2023) (bis 30.06.2024) | 01.08.1994 | |||
9 | Simon Zoller (bis 01.09.2023) | 26.06.1991 | |||
11 | Takuma Asano (bis 30.06.2024) | 10.11.1994 | |||
28 | Luis Hartwig (bis 01.09.2023) | 23.11.2002 | |||
29 | Moritz Broschinski | 23.09.2000 | |||
33 | Philipp Hofmann | 30.03.1993 | |||
verliehen | |||||
Gerrit Holtmann (bis 30.06.2024) | 25.03.1995 | ||||
Jordi Osei-Tutu (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 02.10.1998 | ||||
Mats Pannewig (ab 31.01.2024) (bis 30.06.2024) | 28.10.2004 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 26.07.2023 18:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.07.2023 17:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.08.2023 13:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.08.2023 16:15 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 07.09.2023 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 12.10.2023 13:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.01.2024 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.01.2024 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |