Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralph Hasenhüttl (ab 17.03.2024) | 09.08.1967 | ||||
Niko Kovač (bis 17.03.2024) | 15.10.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Koen Casteels (bis 30.06.2024) | 25.06.1992 | |||
12 | Pavao Pervan | 13.11.1987 | |||
30 | Niklas Klinger | 13.10.1995 | |||
35 | Philipp Schulze (bis 31.12.2023) | 29.01.2003 | |||
Abwehr | |||||
Anders Rönne Börset (ab 01.05.2024) (bis 30.06.2024) | 22.02.2006 | ||||
Felix Lange (bis 26.01.2024) | 13.03.2004 | ||||
3 | Sebastiaan Bornauw | 22.03.1999 | |||
4 | Maxence Lacroix (bis 29.08.2024) | 06.04.2000 | |||
8 | Nicolas Cozza (bis 01.02.2024) | 08.01.1999 | |||
13 | Rogério | 13.01.1998 | |||
21 | Joakim Maehle | 20.05.1997 | |||
25 | Moritz Jenz (bis 28.08.2024) | 30.04.1999 | |||
33 | Cédric Zesiger (bis 30.06.2024) | 24.06.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Kilian Fischer | 12.10.2000 | |||
6 | Aster Vranckx | 04.10.2002 | |||
18 | Dzenan Pejcinovic (bis 30.06.2024) | 15.02.2005 | |||
19 | Lovro Majer | 17.01.1998 | |||
20 | Ridle Baku | 08.04.1998 | |||
27 | Maximilian Arnold | 27.05.1994 | |||
31 | Yannick Gerhardt | 13.03.1994 | |||
32 | Mattias Svanberg | 05.01.1999 | |||
38 | Bennit Bröger (ab 01.05.2024) | 01.07.2006 | |||
39 | Patrick Wimmer | 30.05.2001 | |||
40 | Kevin Paredes | 07.05.2003 | |||
41 | Kofi Jeremy Amoako (bis 30.06.2024) | 06.05.2005 | |||
Sturm | |||||
Maximilian Philipp (bis 21.08.2023) | 01.03.1994 | ||||
7 | Václav Černý | 17.10.1997 | |||
9 | Amin Sarr (ab 31.08.2023) (bis 30.06.2024) | 11.03.2001 | |||
10 | Lukas Nmecha | 14.12.1998 | |||
11 | Tiago Tomás | 16.06.2002 | |||
16 | Jakub Kaminski | 05.06.2002 | |||
17 | Kevin Behrens (ab 31.01.2024) | 03.02.1991 | |||
23 | Jonas Wind | 07.02.1999 | |||
26 | Ulysses Llanez (bis 30.06.2024) | 02.04.2001 | |||
36 | Lukas Ambros (bis 01.09.2023) | 05.06.2004 | |||
verliehen | |||||
Luca Waldschmidt (bis 30.06.2024) | 19.05.1996 | ||||
Bartol Franjic (bis 30.06.2024) | 14.01.2000 | ||||
Lukas Ambros (ab 01.09.2023) (bis 30.06.2024) | 05.06.2004 | ||||
Philipp Schulze (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 29.01.2003 | ||||
Felix Lange (ab 26.01.2024) (bis 30.06.2024) | 13.03.2004 | ||||
Nicolas Cozza (ab 01.02.2024) (bis 30.06.2024) | 08.01.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 02.08.2023 17:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.08.2023 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.08.2023 17:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.01.2024 16:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |