Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Schmidt (bis 30.07.1955) | 23.12.1893 | ||||
Torwart | |||||
Heinz Kwiatkowski (bis 30.06.1964) | 16.07.1926 | ||||
Günther Rau (bis 30.06.1959) | 24.05.1928 | ||||
Friedrich Vogt (bis 30.06.1953) | 06.07.1925 | ||||
Abwehr | |||||
Wilhelm Burgsmüller (bis 30.06.1964) | 18.01.1932 | ||||
Herbert Sandmann (bis 30.06.1960) | 20.06.1928 | ||||
Max Michallek (bis 30.06.1960) | 29.08.1922 | ||||
Paul Koschmieder (bis 30.06.1955) | 10.04.1922 | ||||
Alfred Mikuda (bis 30.06.1953) | 12.06.1924 | ||||
Erich Wieding (bis 30.06.1953) | 02.11.1920 | ||||
Erwin Halfen (bis 30.06.1953) | 09.04.1925 | ||||
Mittelfeld | |||||
Elwin Schlebrowski (bis 30.06.1960) | 31.08.1925 | ||||
Alfred Niepieklo (bis 30.06.1960) | 11.06.1927 | ||||
Franz Farke (bis 30.06.1953) | 20.11.1928 | ||||
Friedel Ibel (bis 30.06.1953) | 01.11.1920 | ||||
Sturm | |||||
Adi Preißler (bis 30.09.1959) | 09.04.1921 | ||||
Hans Flügel (bis 30.06.1957) | 11.03.1930 | ||||
Erich Schanko (bis 30.06.1957) | 04.10.1919 | ||||
Ewald Wieschner (bis 30.06.1957) | 03.09.1921 | ||||
Edmund Kasperski (bis 30.06.1953) | 13.12.1923 | ||||
Kurt Sahm (bis 30.06.1953) | 18.09.1924 | ||||
Josef Linneweber (bis 30.06.1953) | 06.03.1924 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 03.05.1953 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.05.1953 00:00 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.05.1953 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.05.1953 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.1953 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.06.1953 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |