Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Heynckes (bis 30.06.1987) | 09.05.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolf Werner (bis 30.06.1987) | 08.04.1942 | ||||
Torwart | |||||
Ulrich Sude (bis 31.12.1986) | 19.04.1956 | ||||
Erik Thorstvedt (bis 31.12.1986) | 28.10.1962 | ||||
1 | Uwe Kamps (bis 30.06.2002) | 12.06.1964 | |||
Abwehr | |||||
Thomas Eichin (bis 31.12.1994) | 09.10.1966 | ||||
Hans-Günter Bruns (bis 30.06.1990) | 15.11.1954 | ||||
Bernd Krauss (bis 30.06.1990) | 08.05.1957 | ||||
Kai-Erik Herlovsen (bis 30.06.1990) | 25.09.1959 | ||||
André Winkhold (bis 30.06.1990) | 04.03.1962 | ||||
Hans-Georg Dreßen (bis 30.06.1989) | 30.12.1964 | ||||
Michael Frontzeck (bis 30.06.1989) | 26.03.1964 | ||||
Thomas Krisp (bis 30.06.1988) | 25.09.1961 | ||||
Uli Borowka (bis 30.06.1987) | 19.05.1962 | ||||
Richard Sieburg (bis 30.06.1987) | 24.09.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Stefan Effenberg (bis 30.06.1990) | 02.08.1968 | ||||
Guido Hoffmann (bis 30.06.1988) | 20.12.1965 | ||||
Dirk Bakalorz (bis 30.06.1988) | 22.08.1963 | ||||
Andreas Brandts (bis 31.12.1987) | 09.04.1962 | ||||
Joachim Gehrmann (bis 30.06.1987) | 15.05.1965 | ||||
Jörg Jung (bis 30.06.1987) | 22.11.1965 | ||||
20 | Christian Hochstätter (bis 30.06.1996) | 19.10.1963 | |||
Sturm | |||||
Hans-Jörg Criens (bis 25.10.1993) | 18.12.1960 | ||||
Christoph Budde (bis 30.06.1990) | 11.02.1963 | ||||
Günter Thiele (bis 30.06.1989) | 07.11.1961 | ||||
Uwe Rahn (bis 31.10.1988) | 21.05.1962 | ||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1987) | 28.11.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1986 15:00 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.10.1986 18:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.11.1986 15:30 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.03.1987 15:30 Uhr |
9 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.03.1987 20:15 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |