Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Markus Anfang (bis 20.04.2024) | 12.06.1974 | ||||
Interimstrainer | |||||
Florian Junge (ab 21.04.2023) (bis 23.04.2023) | 03.01.1986 | ||||
Athletiktrainer | |||||
Matthias Grahé (bis 30.06.2024) | 11.11.1968 | ||||
Torwart | |||||
Niklas Heeger (bis 30.01.2023) | 07.01.2000 | ||||
1 | Sven Müller (bis 30.06.2023) | 16.02.1996 | |||
22 | Anton Mitrjuschkin (bis 30.06.2023) | 08.02.1996 | |||
23 | Stefan Drljaca (bis 30.06.2024) | 20.04.1999 | |||
Abwehr | |||||
Jonas Kühn (bis 24.08.2022) | 20.03.2002 | ||||
2 | Guram Giorbelidse (bis 30.06.2023) | 25.02.1996 | |||
2 | Kyu-hyun Park (ab 08.07.2022) (bis 30.06.2023) | 14.04.2001 | |||
4 | Tim Knipping (bis 30.06.2023) | 24.11.1992 | |||
8 | Jonathan Meier (bis 30.06.2024) | 11.11.1999 | |||
15 | Claudio Kammerknecht | 07.07.1999 | |||
16 | Robin Becker (bis 30.06.2023) | 18.01.1997 | |||
17 | Kyrylo Melichenko (bis 30.06.2023) | 07.06.1999 | |||
22 | Michael Akoto (bis 30.06.2023) | 03.10.1997 | |||
23 | Antonis Aidonis (bis 30.06.2023) | 22.05.2001 | |||
31 | Jakob Lewald (ab 22.08.2022) (bis 30.06.2023) | 26.02.1999 | |||
36 | Max Kulke (bis 30.06.2023) | 10.11.2000 | |||
39 | Kevin Ehlers (bis 30.06.2024) | 23.01.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Jonas Oehmichen (bis 30.06.2023) | 03.03.2004 | ||||
Jong-min Seo (bis 06.02.2023) | 09.05.2002 | ||||
Sven Müller (bis 06.09.2022) | 04.04.1980 | ||||
3 | Akaki Gogia (ab 29.08.2022) (bis 30.06.2023) | 18.01.1992 | |||
5 | Yannick Stark (bis 24.08.2022) | 28.10.1990 | |||
7 | Panagiotis Vlachodimos (bis 30.06.2023) | 12.10.1991 | |||
11 | Jan Shcherbakovski (bis 31.01.2023) | 24.03.2001 | |||
19 | Luca Herrmann (bis 30.06.2023) | 20.02.1999 | |||
20 | Julius Kade (bis 30.06.2023) | 20.05.1999 | |||
27 | Niklas Hauptmann (ab 31.08.2022) | 27.06.1996 | |||
28 | Paul Will (bis 30.06.2023) | 01.03.1999 | |||
36 | Max Kulke (bis 06.02.2023) | 10.11.2000 | |||
Sturm | |||||
Paul Lehmann (bis 30.06.2023) | 22.07.2004 | ||||
Julius Hoffmann (bis 06.02.2023) | 30.04.2004 | ||||
9 | Dennis Borkowski (bis 30.06.2023) | 26.01.2002 | |||
10 | Patrick Weihrauch (bis 30.06.2023) | 03.03.1994 | |||
17 | Oliver Batista Meier (bis 02.02.2024) | 16.02.2001 | |||
21 | Jakob Lemmer (ab 15.01.2023) (bis 30.06.2023) | 26.04.2000 | |||
30 | Stefan Kutschke | 03.11.1988 | |||
32 | Christian Conteh (bis 30.06.2023) | 27.08.1999 | |||
33 | Manuel Schäffler (bis 30.06.2024) | 06.02.1989 | |||
verliehen | |||||
Phil Harres (ab 01.09.2022) (bis 30.06.2023) | 15.03.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.07.2022 18:01 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |